Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Hvidhvask | xbrl | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2008-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IKM A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IKM Solutions ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2018-02-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pytgade 13 ApS. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2024-01-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-08-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-06-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftehøj 92, 6470 Sydals (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Trompeterhøj 1, 6470 Sydals (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-06-24 tilføjes Revisor: REVISION- OG REGNSKABSKONTORET ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trompeterhøj 1, 6470 Sydals (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2008-03-05 tilføjes Direktion: Jan Guldhammer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer samt holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Legale ejere: Jan Guldhammer (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2008-03-05 tilføjes Navne: JGU HOLDING ApS (offentliggjort 2008-03-06)
Den 2008-03-05 tilføjes Reelle ejere: Jan Guldhammer (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2008-03-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-03-05 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Stiftere: Jan Guldhammer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Vedtægter: 2008-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-06)
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)