Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2011-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: About Time A/S. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOS MEDCO Denmark ApS. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2016-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Mix Holding ApS. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2016-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: SKY BAR A/S. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2017-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: HSDK ApS. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2020-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: SKY BAR A/S. (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Wardrobe Collectr ApS. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: DB Holdings ApS. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REN Concepts ApS. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2023-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Hasty Kitchens ApS. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKY BAR A/S. (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-06-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-17 tilføjes Bestyrelse: Mick Gunner Damm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-17 fjernes Bestyrelse: Kjeld Kornum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-08 tilføjes Bestyrelse: Claus Johannes Richter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-08 fjernes Bestyrelse: Anita Heske (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Damm (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-09-01 fjernes Legale ejere: Anita Heske (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 257, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-01-23)
Den 2016-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 35, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-01-23)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 35, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-01-23)
Den 2008-03-05 tilføjes Bestyrelse: Anita Heske (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-05 tilføjes Direktion: Ole Damm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri og anden dermed beslægtet virksomhed samt at besidde kapitalinteresser i selskaber, der driver sådan virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Legale ejere: Anita Heske, Ole Damm (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2008-03-05 tilføjes Navne: WHITE HOLDING A/S (offentliggjort 2008-03-26)
Den 2008-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-03-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Stiftere: Ole Damm, Anita Heske (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Vedtægter: 2008-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-03-26)
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)