Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-17 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-17 fjernes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2008-03-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Isomidt ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-23 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-16 tilføjes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2012-11-16 fjernes Revisor: GRK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-23)
Den 2012-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyggevej 40, 7441 Bording (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-03 tilføjes Direktion: Frank Albert Bech Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Legale ejere: Frank Albert Bech Skov (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2008-03-03 tilføjes Navne: KTS HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2008-03-06)
Den 2008-03-03 tilføjes Reelle ejere: Frank Albert Bech Skov (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2008-03-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-03-03 tilføjes Revisor: GRK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Stiftere: Frank Albert Bech Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Vedtægter: 2008-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-06)
Den 2008-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)