Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2011-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S. (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VOGNMANDSFIRMAET N.C. CHRISTENSEN OG SØNNER A/S. (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-20 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Vestergaard (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 46, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-04 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve anparter/aktier i et andet selskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2008-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Vestergaard (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2008-03-04 tilføjes Navne: HJV HOLDING HURUP ApS (offentliggjort 2008-04-04)
Den 2008-03-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-03-04 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Stiftere: Hans Jørgen Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Vedtægter: 2008-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-04)
Den 2008-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)