Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Byrgesen Hansen | 15.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Anders Erik Gerdin | 01.04.2020 | 15.01.2021 | direktør |
Morten Hansen | 04.03.2008 | 01.04.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Hansen | 15.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lildballe | 15.12.2021 | formand |
Michael Byrgesen Hansen | 15.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Krogsbøl | 15.01.2021 | 15.12.2021 | formand |
Henrik Lildballe | 15.01.2021 | 14.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Visby Berthelsen | 14.09.2020 | 15.01.2021 | formand |
Johan Anders Lundkvist | 01.04.2020 | 15.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Anders Erik Gerdin | 01.04.2020 | 15.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Fredrik Jonsson | 01.04.2020 | 27.08.2020 | formand |
Lotte Preisler | 20.08.2013 | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Svanvig | 20.08.2013 | 01.04.2020 | formand |
Mogens Poul Zinck | 20.05.2009 | 20.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hansen | 04.03.2008 | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Povl Christensen | 04.03.2008 | 20.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ernst Bent Hansen | 04.03.2008 | 20.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Erik Svanvig | 04.03.2008 | 11.08.2009 | formand |