Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | Kapital | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortebjergvej 6, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortebjergvej 6, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortebjergvej 6, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortebjergvej 6, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 tilføjes Vedtægter: 2023-04-26 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre salg og udvikling af software og og alle i forbindelse hermed afledte forretninger, herunder investeringer af enhver art. (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-29 tilføjes Vedtægter: 2022-08-29 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-08-07 tilføjes Bestyrelse: Morten Hobert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-27)
Den 2022-08-07 fjernes Bestyrelse: Martin Ole Waallann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-27)
Den 2022-08-07 fjernes Legale ejere: Ankerly ApS, GLOBAL NEWTECH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-27)
Den 2022-08-07 fjernes Reelle ejere: Martin Ole Waallann (offentliggjort 2022-08-27)
Den 2022-04-09 tilføjes Reelle ejere: Morten Hobert, Martin Hobert (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortebjergvej 6, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2020-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortebjergvej 6, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 tilføjes Bestyrelse: Bodil Estrup Ankerly (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-27)
Den 2020-04-02 fjernes Bestyrelse: Michael Andreas Bank (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 tilføjes Legale ejere: Ankerly Invest ApS (offentliggjort 2022-08-27)
Den 2019-05-09 fjernes Legale ejere: HABO ApS (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-09 tilføjes Reelle ejere: Hans Hobert Ankerly (offentliggjort 2022-08-27)
Den 2019-05-09 fjernes Reelle ejere: Bodil Estrup Ankerly (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-20 fjernes Bestyrelse: Mogens Johansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: HABO ApS (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Reelle ejere: Bodil Estrup Ankerly (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2013-05-27 tilføjes Bestyrelse: Mogens Johansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-10 fjernes Bestyrelse: Philip Kjær (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-17 tilføjes Bestyrelse: Philip Kjær (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-17 fjernes Bestyrelse: Ivan Jespersen Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre salg og udvikling af software og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2011-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-17 tilføjes Vedtægter: 2011-10-17 (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2011-10-17 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Bestyrelse: Ivan Jespersen Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-17 tilføjes Legale ejere: GLOBAL NEWTECH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-27)
Den 2011-03-17 tilføjes Reelle ejere: Martin Ole Waallann (offentliggjort 2022-08-27)
Den 2011-02-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Andreas Bank (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-21 fjernes Bestyrelse: Peter Gabriel Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 tilføjes Legale ejere: Ankerly ApS (offentliggjort 2022-08-27)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortebjergvej 6, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2008-02-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Gabriel Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Binavne: GNT EMEA A/S, GNT DANMARK A/S, GLOBAL NEW TECH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Direktion: Hans Hobert Ankerly (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2008-04-15)
Den 2008-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Navne: GNT A/S (offentliggjort 2008-04-11)
Den 2008-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2008-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2008-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Stiftere: Ankerly ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-04-11)
Den 2008-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)