Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværgade 16, st., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-15 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-16 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-16 fjernes Navne: SETSAIL ApS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-16 fjernes Stiftere: ME2 HOLDING ApS, 4R FUTURE ApS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-06-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-24 fjernes Legale ejere: ME2 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-02-20 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-12-04 fjernes Legale ejere: 4R FUTURE ApS (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-09 fjernes Direktion: Ove Thorbjørn Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgade 16, st., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalevej 12, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-29 tilføjes Vedtægter: 2016-06-29 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2016-06-29 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevej 12, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2014-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydbakken 34, 8462 Harlev J (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier, anparter og andre kapitalandele samt investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Navne: SETSAIL ApS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2011-01-10 fjernes Navne: 2X 3011 INVESTERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2008-03-04)
Den 2011-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2011-01-11 tilføjes Vedtægter: 2011-01-11 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2010-07-08 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2010-07-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydbakken 34, 8462 Harlev J (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2008-01-15 tilføjes Direktion: Ove Thorbjørn Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2008-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-15 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Legale ejere: 4R FUTURE ApS, ME2 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2008-01-15 tilføjes Navne: 2X 3011 INVESTERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2008-03-04)
Den 2008-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2008-01-15 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Stiftere: ME2 HOLDING ApS, 4R FUTURE ApS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2008-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-21)