Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Friis Kühlwein Poulsen | 29.06.2023 | direktør |
Steen Zaulich | 03.06.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Søren Hansen | 10.07.2014 | 03.06.2020 | direktør |
Jess Lykke Gregersen | 13.01.2014 | 10.07.2014 | direktør |
Knud Erik Banke Kristensen | 13.05.2013 | 13.01.2014 | direktør |
Morten Herluf Nielsen | 22.12.2008 | 13.05.2013 | direktør |
Gitte Kremmer Henriksen | 23.09.2008 | 22.12.2008 | direktør |
Peter André Friese Vestergaard | 29.02.2008 | 23.09.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Friis Kühlwein Poulsen | 16.07.2014 | 03.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steen Zaulich | 16.07.2014 | 03.06.2020 | formand |
Klaus Søren Hansen | 10.07.2014 | 03.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Banke Kristensen | 13.05.2013 | 10.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Michael Agergaard | 24.01.2013 | 10.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gorm Nielsen | 24.01.2013 | 10.07.2014 | formand |
Karsten Rossen Jakobsen | 01.01.2011 | 24.01.2013 | formand |
Preben Lykkegaard Andersen | 20.04.2010 | 01.01.2011 | formand |
Morten Herluf Nielsen | 22.12.2008 | 13.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Kremmer Henriksen | 23.09.2008 | 24.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Bach-Hansen | 29.02.2008 | 22.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter André Friese Vestergaard | 29.02.2008 | 23.09.2008 | bestyrelsesmedlem |