Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Ugilt Ege Christensen | 26.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Helle Maria Landtved | 26.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Elkjær-Larsen | 26.06.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lau Kofoed Kierstein | 30.12.2019 | 26.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Raaen Thomsen | 30.12.2019 | 26.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Julskjær | 30.12.2019 | 26.06.2024 | formand |
Niels Julskjær | 14.08.2019 | 29.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lene Stengade | 28.12.2018 | 30.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bitsch Janik | 01.05.2014 | 28.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Eskildsen | 19.11.2013 | 26.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Raaen Thomsen | 01.01.2010 | 19.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lene Stengade | 14.12.2009 | 19.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bendix | 21.02.2008 | 30.12.2019 | formand |
Christian Bjerre Bojsen | 21.02.2008 | 01.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Claus Raaen Thomsen | 21.02.2008 | 14.12.2009 | bestyrelsesmedlem |