Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulspilsager 87, 2791 Dragør (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Direktion: Michael Frost (direktion) (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-28 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Legale ejere: MF ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Navne: MIAN AVIATION ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Stiftere: MF ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-11-30 fjernes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2009-03-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulspilsager 87, 2791 Dragør (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Direktion: Michael Frost (direktion) (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med reservedele til fly samt mandskabsudlejning og hermed beslægtede erhverv. (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-28 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Legale ejere: MF ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Navne: MIAN AVIATION ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Revisor: Glennie Ella Pedersen Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Stiftere: MF ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Vedtægter: 2008-02-28 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2008-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-12)