Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anette Grotum | 02.02.2012 | 13.07.2016 | adm. dir |
Erik Damgaard Nielsen | 17.08.2009 | 02.02.2012 | direktion |
Søren Toft-Nielsen | 27.02.2008 | 17.08.2009 | adm. dir |
Ottmar Nau | 27.02.2008 | 19.11.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Dybdahl Christoffersen | 27.02.2008 | 17.08.2009 | bestyrelse |
Søren Toft-Nielsen | 27.02.2008 | 17.08.2009 | bestyrelse |
Erik Damgaard Nielsen | 27.02.2008 | 17.08.2009 | formand |