Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysholtvej 130, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-08 fjernes Direktion: Søren Skovbjerg Palmelund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-08 fjernes Kontaktoplysninger: ore@landmark.cg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-08 fjernes Navne: LM 14 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Stiftere: LANDMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, udlejning og salg af fast ejendom samt dertil knyttet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 tilføjes Vedtægter: 2010-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Bestyrelse: Søren Skovbjerg Palmelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Bestyrelse: Gert Eg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Bestyrelse: Johnny Bihl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 tilføjes Bestyrelse: Søren Hanssen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 fjernes Bestyrelse: John Hanssen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholtvej 130, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Bestyrelse: John Hanssen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Direktion: Søren Skovbjerg Palmelund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: ore@landmark.cg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Navne: LM 14 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Stiftere: LANDMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)