Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2013-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: SELSKABET AF 12. MARTS 2013 A/S. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2013-09-25 sletter virksomheden Ejerskaber: BASA HOLDING A/S. (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-09-29 tilføjes Legale ejere: BABYSAM A/S (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-09-29 fjernes Legale ejere: P-BS 2008 A/S, GOLDEN EYE A/S (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-09-29 tilføjes Reelle ejere: Peter Jalsøe, Anders Jalsøe, Christian Jalsøe (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-09-28 fjernes Reelle ejere: Peter Jalsøe, Anders Jalsøe, Christian Jalsøe (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-05 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hattensens Alle 3, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 3, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Jalsøe (formand) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 fjernes Bestyrelse: Jan Johan Kühl (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-18 tilføjes Direktion: Anders Jalsøe (direktør) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 fjernes Direktion: Niels-Christian Worning (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-18 tilføjes Reelle ejere: Peter Jalsøe, Anders Jalsøe, Christian Jalsøe (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailsalg af babyudstyr og udvikling, produktion og salg af barnevogne, levering af konsulentydelser samt at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed, direkte eller som holdingselskab. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-06-20 tilføjes Direktion: Niels-Christian Worning (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-20 fjernes Direktion: Mattias Almgren (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2014-01-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2.890.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-04-08 tilføjes Legale ejere: P-BS 2008 A/S, GOLDEN EYE A/S (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2012-05-07 tilføjes Direktion: Mattias Almgren (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-07 fjernes Direktion: Karl Tommy Wikström (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-12 tilføjes Bestyrelse: Karl Tommy Wikström (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-12 fjernes Bestyrelse: David Jan-Magnus Holm-Ovrén (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-12 tilføjes Direktion: Karl Tommy Wikström (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-12 fjernes Direktion: David Jan-Magnus Holm-Ovrén (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.708.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.496.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 2.390.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 2.310.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2.300.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2.194.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.604.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 3, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2008-02-28 tilføjes Bestyrelse: David Jan-Magnus Holm-Ovrén (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-28 tilføjes Direktion: David Jan-Magnus Holm-Ovrén (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-28 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Navne: SAMBA FEEDER A/S (offentliggjort 2008-02-28)
Den 2008-02-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-02-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Stiftere: Jacob Hjortshøj (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-02-28)
Den 2008-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)