Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 21, 3520 Farum (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Binavne: Lux Management ApS, Hallo Deutschland ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-28 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Legale ejere: HASDRUBAL CAPITAL ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Navne: HASDRUBAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Reelle ejere: Lutz Könnecker (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Stiftere: HASDRUBAL CAPITAL ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-05 tilføjes Vedtægter: 2018-12-05 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 fjernes Direktion: Lutz Könnecker (direktion) (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-22 tilføjes Binavne: Lux Management ApS, Hallo Deutschland ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-02-22 tilføjes Navne: HASDRUBAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-02-21 fjernes Navne: LUX MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-09-15 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-09-14 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er transaktions- og finansieringsrådgivning i forbindelse med selskabs- og ejendomstransaktioner, herunder interim management. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2016-11-21 tilføjes Navne: LUX MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-11-20 fjernes Navne: HASDRUBAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-21 tilføjes Vedtægter: 2016-11-21 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er transaktions- og finansieringsrådgivning i forbindelse med selskabs- og ejendomstransaktioner. (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2013-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.017.500,00 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2013-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2013-06-18 tilføjes Vedtægter: 2013-06-18 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2012-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 21, 3520 Farum (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2012-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2011-03-07)
Den 2011-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, st., 1253 København K (offentliggjort 2009-08-17)
Den 2010-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 925.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-29 tilføjes Legale ejere: HASDRUBAL CAPITAL ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2010-12-29 tilføjes Reelle ejere: Lutz Könnecker (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 31, st., 1253 København K (offentliggjort 2009-08-17)
Den 2009-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 128, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 128, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-28 tilføjes Direktion: Lutz Könnecker (direktion) (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2008-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2008-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-28 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2008-02-28 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2008-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Navne: HASDRUBAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2008-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2008-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2008-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2008-02-28 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2008-02-28 tilføjes Stiftere: HASDRUBAL CAPITAL ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2008-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2008-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-05)