Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2008-03-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOFF Drift ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOSTRUPSKOV ApS. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Lysabild ApS. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Clean Energy Development DK ApS. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Loff Energi Transport ApS. (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Solenergi Torp ApS. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Niels Lauritz Teichert Loff, Karl Johan Teichert Loff, Anna Ida Teichert Loff, Hans Friedrich Teichert Loff (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-24 tilføjes Vedtægter: 2021-11-24 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Varnæsvej 329, st., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Varnæsvej 329, st., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Varnæsvej 329, st., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Varnæsvej 329, st., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering og som holdingselskab for datterselskaber med drift af virksomhed med investering samt landbrug. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Vedtægter: 2013-05-29 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2013-05-29 fjernes Revisor: RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Revisor: RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 fjernes Revisor: LandboSyd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Varnæsvej 329, st., 6200 Aabenraa (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2008-02-27 tilføjes Direktion: Hans Loff (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2008-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Legale ejere: Hans Loff (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2008-02-27 tilføjes Navne: LOFF HOLDING ApS (offentliggjort 2008-02-27)
Den 2008-02-27 tilføjes Reelle ejere: Hans Loff (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2008-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Revisor: LandboSyd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Stiftere: Hans Loff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-27)
Den 2008-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)