Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordskovvej 10, 4295 Stenlille (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Direktion: Per Simon Voldsgaard (direktør) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-25 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Legale ejere: Per Simon Voldsgaard (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Navne: CAPITAL INFORMATION HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Reelle ejere: Per Simon Voldsgaard (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Stiftere: Per Simon Voldsgaard (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2014-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UCAP HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2016-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur A/S. (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2016-06-17 sletter virksomheden Ejerskaber: O2 Broking A/S. (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Capital Information Consulting ApS. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Betalingsforsikring Agentur Aps. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: O2 Agency Solutions ApS. (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 fjernes Bestyrelse: Jan Peter Seeberg Erlund (formand) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-08-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-22 tilføjes Bestyrelse: Jan Peter Seeberg Erlund (formand) (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-26 tilføjes Legale ejere: Per Simon Voldsgaard (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-26 tilføjes Reelle ejere: Per Simon Voldsgaard (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordskovvej 10, 4295 Stenlille (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Direktion: Per Simon Voldsgaard (direktør) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og værdipapirer i selskaber, rådgivning, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-25 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Navne: CAPITAL INFORMATION HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Stiftere: Per Simon Voldsgaard (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Vedtægter: 2008-02-25 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-08)