Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Jalsøe | 18.09.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Fredrik Kristofer Runnquist | 07.05.2014 | 18.09.2020 | adm. dir |
Mattias Eric Almgren | 06.03.2012 | 07.05.2014 | adm. dir |
Karl Tommy Wikström | 12.10.2011 | 06.03.2012 | adm. dir |
David Jan-Magnus Holm-Ovrén | 21.02.2008 | 12.10.2011 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Jalsøe | 18.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Jalsøe | 18.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jalsøe | 18.09.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Tommy Wikström | 12.10.2011 | 18.09.2020 | bestyrelse |
Fredrik Kristofer Runnquist | 21.02.2008 | 18.09.2020 | bestyrelse |
Johan Gustaf Olof Bjurström | 21.02.2008 | 18.09.2020 | formand |
David Jan-Magnus Holm-Ovrén | 21.02.2008 | 12.10.2011 | bestyrelse |