Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2008-02-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HACO HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Vedtægter: 2010-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2008-03-31 tilføjes Legale ejere: Henning Albrechtsen, Anne Smedmann Albrechtsen, Heidi Smedmann Albrechtsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-03-31 tilføjes Reelle ejere: Henning Albrechtsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asløkke Skolevej 1, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-19 tilføjes Direktion: Henning Albrechtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Navne: NORDSØ HOLDING ApS (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2008-02-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-02-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2008-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)