Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 fjernes Revisor: ReVision+ Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, Lars Berg Rasmussen (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaholehaven 1, 5750 Ringe (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 11, 5750 Ringe (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mortenvaldemarc@gmail.com (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-20 tilføjes Revisor: Lars Berg Rasmussen (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 tilføjes Revisor: ReVision+ Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2021-03-12 fjernes Revisor: RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Revisor: RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2019-12-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 11, 5750 Ringe (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2019-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 11, 5750 Ringe (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-24 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-01-24 fjernes Revisor: REVISION FAABORG APS (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-30 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 11, 5750 Ringe (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 11, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2017-02-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-13 tilføjes Revisor: REVISION FAABORG APS (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-02-13 fjernes Revisor: REVISION FYN FAABORG, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 11, 5750 Ringe (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Direktion: Morten Valdemar Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, udvikle, bebygge, udleje og administrere fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Legale ejere: Morten Valdemar Clausen, MC HOLDING RINGE ApS (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2008-02-18 fjernes Legale ejere: Morten Valdemar Clausen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2008-02-18 tilføjes Navne: MIDTFYNS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2008-02-25)
Den 2008-02-18 tilføjes Reelle ejere: Morten Valdemar Clausen (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2008-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-02-18 tilføjes Revisor: REVISION FYN FAABORG, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Stiftere: MC HOLDING RINGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Vedtægter: 2008-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-25)
Den 2008-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)