Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rasmus Nyerups Vej 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-25 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Kontaktoplysninger: sandra@sensemaker.dk (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Legale ejere: SENSEMAKER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Navne: SENSEMAKER ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Reelle ejere: Sandra Greve (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Stiftere: SENSEMAKER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2019-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-25 fjernes Direktion: Sandra Greve (direktion) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rasmus Nyerups Vej 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2013-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 250, 1., 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-02-28)
Den 2013-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 250, 1., 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-02-28)
Den 2013-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Palludansvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2010-04-28)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palludansvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2010-04-28)
Den 2010-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rasmus Nyerups Vej 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rasmus Nyerups Vej 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-25 tilføjes Direktion: Sandra Greve (direktion) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2008-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor undervisning, foredrag, kursus- og konsulentydelser mv. Hertil kommer anden beslægtet virksomhed i forbindelse med det foranstående. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-25 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: sandra@sensemaker.dk (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Legale ejere: SENSEMAKER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Navne: SENSEMAKER ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Reelle ejere: Sandra Greve (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Stiftere: SENSEMAKER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2008-02-25 tilføjes Vedtægter: 2008-02-25 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2008-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-28)