Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-08 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2013-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOLDINGSELSKABET P.P. A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-21 tilføjes Legale ejere: Carsten Bleicken (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2015-11-20 fjernes Legale ejere: Carsten Bleicken (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-21 tilføjes Reelle ejere: Carsten Bleicken (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2013-02-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Bleicken (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2011-12-01 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2011-12-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyden 3, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Direktion: Carsten Bleicken (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Navne: BLEICKEN ApS (offentliggjort 2008-03-06)
Den 2008-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Vedtægter: 2008-02-20 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-06)
Den 2008-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)