Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-08 fjernes Bestyrelse: Dan Kirkov Riise (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-08 fjernes Navne: BINCORE PROPERTIES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Stiftere: BINCORE GROUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 fjernes Direktion: Dan Kirkov Riise (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 24, 1358 København K (offentliggjort 2008-05-26)
Den 2009-08-13 fjernes Bestyrelse: Per Francis Byriel (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Bestyrelse: Per Francis Byriel (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 fjernes Bestyrelse: Sigurdur Ragnar Arnalds (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde fast ejendom, samt anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Navne: BINCORE PROPERTIES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-23 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET BINCORE ApS (offentliggjort 2008-02-22)
Den 2009-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Vedtægter: 2009-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 24, 1358 København K (offentliggjort 2008-05-26)
Den 2008-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 34, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-02-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-02-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 34, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Bestyrelse: Sigurdur Ragnar Arnalds (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Direktion: Dan Kirkov Riise (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET BINCORE ApS (offentliggjort 2008-02-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Stiftere: BINCORE GROUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)