Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Tegningsregel | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsangervej 31, 3730 Nexø (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2014-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: KN INVEST 2014 ApS. (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-12-15 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-12-08 tilføjes Bestyrelse: Minna Nielsen (formand) (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-12-07 fjernes Bestyrelse: Minna Nielsen (formand) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-08 tilføjes Direktion: Klaus Beyer Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Klaus Beyer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-12-07 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2011-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgeløkken 12, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansierings- og investeringsvirksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2008-04-14 tilføjes Vedtægter: 2008-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeløkken 12, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-19 tilføjes Bestyrelse: Minna Nielsen (formand) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2008-02-19 tilføjes Direktion: Klaus Beyer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2008-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Legale ejere: Klaus Beyer Nielsen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2008-02-19 tilføjes Navne: ANDMAR INVEST ApS (offentliggjort 2008-02-22)
Den 2008-02-19 tilføjes Reelle ejere: Klaus Beyer Nielsen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2008-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-02-19 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2008-02-19 tilføjes Stiftere: Klaus Beyer Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-22)
Den 2008-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)