Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristian Riis(virk.: 21) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Jørgen Rønnow(virk.: 116) Formand | 11,21 % | 15,52 % | 15,52 % | 18,10 % |
Thøger Michelsen(virk.: 8) Reelle ejere | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Randi Michelsen(virk.: 5) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Grove Stig(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Pct. | 8,86 % | 12,66 % | 12,66 % | 14,55 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Jørgen Rønnow | 01.01.2007 | Merkurvej 12, 8270 Højbjerg |
Kristian Riis | 15.02.2008 | Nansensgade 39, 1366 København K |
Søren Grove Stig | 21.01.2012 | Drosselvej 6, 2960 Rungsted Kyst |
Randi Michelsen | 11.06.2018 | Broagergade 6, 1672 København V |
Thøger Michelsen | 11.06.2018 | Broagergade 6, 1672 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ulrik Ørum-Petersen | 01.09.2017 | Kongens Vænge 201, 3400 Hillerød |
Jesper Majdall Petersen | 24.04.2018 | Magnoliavej 9B, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CO/Nord ApS | 38698389 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
GHOST A/S | 24235521 | NORMAL | Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (591200) |
Ghost Holding ApS | 41052856 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MARTIN ApS | 31426898 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
Nordic Satellites ApS | 40182934 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
SIGNAL ARKITEKTER ApS | 25319362 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
VOLCANO A/S | 31272149 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.08.2011 | 1,69 (km) | Oehlenschlægersgade 76, 1663 København V | Nyropsgade 39, 1602 København V |
06.08.2015 | 0,44 (km) | Nyropsgade 39, 1602 København V | Gammel Kongevej 11, 1610 København V |
11.01.2018 | 5,38 (km) | Gammel Kongevej 11, 1610 København V | Kanonbådsvej 2, 1437 København K |
04.06.2019 | 8,07 (km) | Kanonbådsvej 2, 1437 København K | Borgbjergsvej 1, 2450 København SV |
22.03.2021 | 10,46 (km) | Borgbjergsvej 1, 2450 København SV | Oceanvej 1, 2150 Nordhavn |
02.08.2023 | 7,97 (km) | Oceanvej 1, 2150 Nordhavn | Lygten 39, 2400 København NV |
19.09.2023 | nan (km) | Lygten 39, 2400 København NV | Lygten 39, 2400 København NV |
14.08.2024 | 5,29 (km) | Lygten 39, 2400 København NV | Århusgade 88, 2100 København Ø |
VOLCANO A/S. |
Sidst opdateret den 30.07.2015 og angivet som gældende fra 16.07.2015 (3349 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Volbronielsen Bygherrerådgivning ApS | 41271736 |
Volbronielsen Holding ApS | 41799692 |
VOLBÆK MINKFARM ApS | 31606802 |
VOLCANO 2.0 ApS | 30562496 |
VOLCANO A/S | 31272149 |
VOLCANO Consulting A/S | 31272149 |
VOLCANO HOLDING ApS | 35874836 |
VOLCARE ApS | 32476309 |
Voldager | 35547029 |
VOLDAVIA A/S | 32885101 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Riis(virk.: 21) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Peter Jørgen Rønnow(virk.: 116) Formand | 54 | 0 | 0 | 21 | 28 | 13 |
Thøger Michelsen(virk.: 8) Reelle ejere | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Randi Michelsen(virk.: 5) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Søren Grove Stig(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 49 % | 0 % | 1 % | 14 % | 26 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Majdall Petersen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ulrik Ørum-Petersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 77 | 0 | 1 | 22 | 41 | 17 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristian Riis(virk.: 21) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 8 | 10 | 3 | 11 |
Peter Jørgen Rønnow(virk.: 116) Formand | 98 | 4 | 3 | 26 |
Thøger Michelsen(virk.: 8) Reelle ejere | 3 | 5 | 0 | 7 |
Randi Michelsen(virk.: 5) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 6 |
Søren Grove Stig(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem | 7 | 2 | 0 | 2 |
Sum | 116 | 21 | 6 | 52 |
Pct. | 59 % | 11 % | 3 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Majdall Petersen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 7 | 2 | 6 |
Ulrik Ørum-Petersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 1 | 3 |
Sum | 5 | 11 | 3 | 9 |
Pct. | 18 % | 39 % | 11 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |