Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Johan Ravn Mortensen | 01.09.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Erik Pedersen | 01.03.2023 | 31.08.2024 | adm. dir |
Lars Bernt Jensen | 01.04.2018 | 01.03.2023 | adm. dir |
Kamilla Sevel Konstantyner | 01.04.2018 | 10.03.2022 | direktør |
Mira Trolle | 25.09.2015 | 05.09.2018 | direktør |
Kamilla Sevel Konstantyner | 25.09.2015 | 31.03.2018 | adm. dir |
Jan Erik Pedersen | 13.06.2014 | 25.09.2015 | adm. dir |
Nikolaj Westerbjerg Pfeiffer | 21.02.2008 | 30.09.2015 | direktør |
Kamilla Sevel Konstantyner | 21.02.2008 | 24.09.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Gertsen Sommer | 10.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Erik Pedersen | 01.09.2016 | formand |
Trond Valle | 02.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bouchra Iramdane | 10.03.2022 | 29.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mira Trolle | 07.10.2015 | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Steinar Pedersen | 07.10.2015 | 01.09.2016 | formand |
Jan Erik Pedersen | 07.10.2015 | 31.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Joakim Sten Nessem | 07.01.2015 | 07.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan Erik Pedersen | 13.06.2014 | 06.10.2015 | formand |
Kamilla Sevel Konstantyner | 02.07.2012 | 10.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Westerbjerg Pfeiffer | 02.07.2012 | 30.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Roy Hugo Øren | 02.07.2012 | 07.01.2015 | bestyrelsesmedlem |