Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jeppe Knud Skadhauge(virk.: 128) | 0,79 % | 0,79 % | 0,79 % | 0,79 % |
Jacob Andersen(virk.: 10) | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % |
Jean-Marc Broyer(virk.: 1) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Tine Staunsager(virk.: 79) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,27 % |
Marianne Oehlenschlæger(virk.: 97) | 1,03 % | 1,03 % | 1,03 % | 1,03 % |
Henning Semler(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Hakon Steinø(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Neil Kevin Donnell(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Peder Høgild(virk.: 83) | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % |
Per Chrom Jacobsen(virk.: 30) | 3,45 % | 10,34 % | 13,79 % | 17,24 % |
Per Bank(virk.: 94) | 1,06 % | 1,06 % | 1,06 % | 1,06 % |
Jesper Vorsholt Jørgensen(virk.: 7) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 28,57 % |
Martin Munk Pollas(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Michael Vad(virk.: 29) | 10,34 % | 13,79 % | 13,79 % | 27,59 % |
Michael David Prince(virk.: 39) | 28,21 % | 30,77 % | 33,33 % | 51,28 % |
Knud Martin Trolle(virk.: 36) | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 11,11 % |
Morten Holm(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 8,33 % |
Peter Fleckenstein(virk.: 6) | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 60,00 % |
David Norden Guldbrandsen(virk.: 17) | 17,65 % | 17,65 % | 17,65 % | 23,53 % |
Merete Helene Eldrup(virk.: 131) | 0,76 % | 0,76 % | 0,76 % | 0,76 % |
Ulrik Bülow(virk.: 171) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,34 % |
Torben Ballegaard Sørensen(virk.: 157) | 0,64 % | 0,64 % | 0,64 % | 1,27 % |
Katrin Lyngby Kristensen(virk.: 71) | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % |
Anna Emilie von Lowzow(virk.: 109) | 0,92 % | 0,92 % | 0,92 % | 0,92 % |
Karsten Lemann Hvidberg(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 10,00 % |
Morten Groth-Andersen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Mikkel Weider(virk.: 18) | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 11,11 % |
Sofie Filt Læntver(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Pct. | 2,90 % | 3,20 % | 3,35 % | 5,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peder Høgild | 01.01.2007 | Bogfinkevej 12, 7480 Vildbjerg |
Marianne Oehlenschlæger | 01.01.2007 | Borrelyngen 28, 2770 Kastrup |
Jeppe Knud Skadhauge | 01.01.2007 | Kystvej 17, 3050 Humlebæk |
Michael Vad | 01.01.2007 | Rypevej 14, 2900 Hellerup |
Henning Semler | 01.01.2007 | Solbrinken 29, 2750 Ballerup |
Knud Martin Trolle | 01.01.2007 | Solvej 5, 2840 Holte |
Morten Holm | 01.01.2007 | Svalevej 20, 2900 Hellerup |
Jacob Andersen | 01.07.2007 | Østerbrogade 96, 2100 København Ø |
Jesper Vorsholt Jørgensen | 28.09.2007 | Edvard Falcks Gade 2, 1569 København V |
David Norden Guldbrandsen | 05.12.2007 | Baunegårdsvej 42, 2820 Gentofte |
Hakon Steinø | 08.12.2008 | Vesterbrogade 119A, 1620 København V |
Torben Ballegaard Sørensen | 17.01.2010 | Elsdyrvej 26, 8270 Højbjerg |
Mikkel Weider | 16.12.2010 | Carl Langes Vej 41, 2500 Valby |
Anna Emilie von Lowzow | 05.12.2011 | Åbenrå 10, 1124 København K |
Per Bank | 21.06.2014 | Kronhjortevej 3, 8270 Højbjerg |
Peter Fleckenstein | 01.09.2015 | Skovmosevej 13, 2820 Gentofte |
Merete Helene Eldrup | 01.12.2016 | Olof Palmes Gade 11, 2100 København Ø |
Jean-Marc Broyer | 04.08.2017 | Pilestræde 35B, 1112 København K |
Karsten Lemann Hvidberg | 31.08.2017 | Vældegårdsvej 75, 2820 Gentofte |
Per Chrom Jacobsen | 01.01.2018 | Sankt Thomas Alle 11, 1824 Frederiksberg C |
Michael David Prince | 15.02.2018 | Strandvejen 171, 3060 Espergærde |
Sofie Filt Læntver | 15.06.2018 | Skovbyvej 7, 2740 Skovlunde |
Tine Staunsager | 01.03.2019 | Jættehøjen 7, 3600 Frederikssund |
Morten Groth-Andersen | 07.06.2019 | Annasmindevej 10, 3300 Frederiksværk |
Ulrik Bülow | 01.08.2019 | Henrik Ibsens Vej 2, 1813 Frederiksberg C |
Martin Munk Pollas | ||
Katrin Lyngby Kristensen | ||
Neil Kevin Donnell |
Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
FHV.DIR LEO NIELSEN OG HUSTRU KAREN MARGRETHE NIELSENS LEGAT FORLÆGEVIDENSKABELIG GRUNDFORSKNING | 11616399 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
FRU ASTRID THAYSENS LEGAT FOR LÆGEVIDENSKABELIG GRUNDFORSKNING | 70142414 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Feb-Company 2022 ApS | 31271444 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Udgivelse af computerspil (582100) |
Lillegården | 36639067 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
MARY EILERSENS FAMILIEFOND | 61219315 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
MG Exklusive ApS | 44457334 | NORMAL | Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (477700) |
NordLand Business Development ApS | 42638749 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Strawberry Network ApS | 40064893 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
advores Advokater & Rechtsanwälte, filiale af advores Advokater & Rechtsanwälte Dempe, Kjellsson, Krieger, Reinel, Dr. Thöle, Wind, Wulf PartGmbB | 43130803 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
easyflyer24 ApS | 44291770 | NORMAL | Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice (821900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.05.2011 | 0,46 (km) | Nørregade 18, 1165 København K | Vestergade 18E, 1456 København K |
Feb-Company 2022 ApS. |
Sidst opdateret den 03.02.2022 og angivet som gældende fra 02.02.2022 (959 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FEATHERY FURNITURES ApS | 38522345 |
Feat of power | 35065490 |
Feats. ApS | 40086625 |
Feature Holding ApS | 36951540 |
FEATUREpress | 39983087 |
Feb1 Holding ApS | 34609373 |
Febbe Holding ApS | 40256377 |
Febbesen ApS | 38584081 |
FEBE HOLDING ApS | 25074653 |
FEB EJENDOMME A/S | 34455821 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeppe Knud Skadhauge(virk.: 128) Ikke aktiv i virksomheden. | 72 | 0 | 1 | 1 | 42 | 12 |
Jacob Andersen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Jean-Marc Broyer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tine Staunsager(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden. | 54 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 |
Marianne Oehlenschlæger(virk.: 97) Ikke aktiv i virksomheden. | 66 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 |
Henning Semler(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hakon Steinø(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neil Kevin Donnell(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peder Høgild(virk.: 83) Ikke aktiv i virksomheden. | 63 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
Per Chrom Jacobsen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
Per Bank(virk.: 94) Ikke aktiv i virksomheden. | 79 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
Jesper Vorsholt Jørgensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Martin Munk Pollas(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Michael Vad(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Michael David Prince(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 1 | 19 | 7 | 2 |
Knud Martin Trolle(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 |
Morten Holm(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Peter Fleckenstein(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
David Norden Guldbrandsen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Merete Helene Eldrup(virk.: 131) Ikke aktiv i virksomheden. | 89 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 |
Ulrik Bülow(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden. | 88 | 0 | 1 | 3 | 69 | 10 |
Torben Ballegaard Sørensen(virk.: 157) Ikke aktiv i virksomheden. | 97 | 0 | 1 | 1 | 56 | 2 |
Katrin Lyngby Kristensen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden. | 54 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
Anna Emilie von Lowzow(virk.: 109) Ikke aktiv i virksomheden. | 73 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 |
Karsten Lemann Hvidberg(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Morten Groth-Andersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mikkel Weider(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sofie Filt Læntver(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 62 % | 0 % | 2 % | 3 % | 29 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jeppe Knud Skadhauge(virk.: 128) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 1 | 4 | 107 |
Jacob Andersen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 8 | 0 | 7 |
Jean-Marc Broyer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tine Staunsager(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 0 | 77 |
Marianne Oehlenschlæger(virk.: 97) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 1 | 146 |
Henning Semler(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 1 |
Hakon Steinø(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 1 |
Neil Kevin Donnell(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 0 | 2 |
Peder Høgild(virk.: 83) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 0 | 0 | 82 |
Per Chrom Jacobsen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 12 | 0 | 6 |
Per Bank(virk.: 94) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 6 | 0 | 71 |
Jesper Vorsholt Jørgensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 0 | 2 |
Martin Munk Pollas(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 4 | 1 | 2 |
Michael Vad(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 5 | 0 | 5 |
Michael David Prince(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 4 | 1 | 10 |
Knud Martin Trolle(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 18 | 0 | 3 |
Morten Holm(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 4 | 0 | 5 |
Peter Fleckenstein(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 6 | 0 | 4 |
David Norden Guldbrandsen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 12 | 0 | 6 |
Merete Helene Eldrup(virk.: 131) Ikke aktiv i virksomheden | 64 | 4 | 0 | 81 |
Ulrik Bülow(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden | 80 | 22 | 0 | 79 |
Torben Ballegaard Sørensen(virk.: 157) Ikke aktiv i virksomheden | 82 | 10 | 0 | 93 |
Katrin Lyngby Kristensen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 70 |
Anna Emilie von Lowzow(virk.: 109) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 0 | 1 | 101 |
Karsten Lemann Hvidberg(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 7 | 1 | 7 |
Morten Groth-Andersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 1 | 2 |
Mikkel Weider(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 5 | 1 | 4 |
Sofie Filt Læntver(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 511 | 139 | 12 | 974 |
Pct. | 31 % | 8 % | 1 % | 60 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |