Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 40, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 15, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SNORBAN DK ApS. (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SNORBAN DK ApS. (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Pauls Gade 15, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2013-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredens Torv 5, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 tilføjes Vedtægter: 2013-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 fjernes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredens Torv 5, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-01 tilføjes Direktion: Kristian Hollenbach Luplau (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2008-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Legale ejere: Kristian Hollenbach Luplau (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2008-02-01 tilføjes Navne: KHLU HOLDING ApS (offentliggjort 2008-02-21)
Den 2008-02-01 tilføjes Reelle ejere: Kristian Hollenbach Luplau (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2008-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Stiftere: Kristian Hollenbach Luplau (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-21)
Den 2008-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)