Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 12, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Bestyrelse: Howard Nicholas Ragland IV (formand) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Direktion: Poul Erling Mortensen (direktion) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-19 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Legale ejere: GORILLA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Navne: GORILLA GLUE EUROPE A/S (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Stiftere: GORILLA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2014-02-20 fjernes Bestyrelse: Per Tom Ammitzholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Direktion: Per Tom Ammitzholt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 tilføjes Direktion: Poul Erling Mortensen (direktion) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2010-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er markedsføring og salg af lim og andre relaterede produkter til byggemarkeder, "Gør-det-selv-butikker" og anden relevant detailhandel. (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2010-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000.000,00 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2010-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2010-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2010-10-18 tilføjes Vedtægter: 2010-10-18 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 12, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2010-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ibæk Strandvej 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2008-04-14)
Den 2010-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 4.579.164,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-08-03 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2008-05-14)
Den 2008-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibæk Strandvej 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2008-04-14)
Den 2008-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lønholtvej 4, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-18 tilføjes Direktion: Per Tom Ammitzholt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 fjernes Direktion: Poul Erling Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lønholtvej 4, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-19 tilføjes Bestyrelse: Per Tom Ammitzholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Direktion: Poul Erling Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-19 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-02-19 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2008-05-14)
Den 2008-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Legale ejere: GORILLA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-02-19 tilføjes Navne: GORILLA GLUE EUROPE A/S (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-02-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Stiftere: GORILLA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2008-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-05)