Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2008-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: SPORTS PHARMA ORTOSUPPORT ApS. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Direktion: Thomas Flach (direktion) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-20 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Kontaktoplysninger: thomas.flach@hotmail.com (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Legale ejere: Thomas Flach (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Navne: T-T HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Reelle ejere: Thomas Flach (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-25 tilføjes Reelle ejere: Thomas Flach (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Stiftere: Tina Theisen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-06-12 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-06-12 fjernes Revisor: LILLEBÆLT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 7, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensvej 167, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas.flach@hotmail.com (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 tilføjes Direktion: Thomas Flach (direktion) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2013-05-31 fjernes Direktion: Tina Theisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Flach (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2009-04-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2009-04-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensvej 167, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2008-02-20 tilføjes Direktion: Tina Theisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i driftsselskabet Tinas Vikarservice ApS og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-20 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Navne: T-T HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Revisor: LILLEBÆLT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2008-02-20 tilføjes Stiftere: Tina Theisen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Vedtægter: 2008-02-20 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-22)