Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-16 tilføjes Direktion: Emma Kathrine Thrane (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-16 fjernes Direktion: Jens Kristian Bjerregaard Thrane (direktør) (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2010-07-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ALT-HY KONS ApS. (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-25 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterled 12, 6818 Årre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-18 tilføjes Direktion: Jens Kristian Bjerregaard Thrane (direktør) (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2008-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Legale ejere: Jens Kristian Bjerregaard Thrane (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2008-02-18 tilføjes Navne: THRANE HOLDING, ESBJERG ApS (offentliggjort 2008-03-13)
Den 2008-02-18 tilføjes Reelle ejere: Jens Kristian Bjerregaard Thrane (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2008-02-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2008-02-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Vedtægter: 2008-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-03-13)
Den 2008-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)