Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Direktion | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvang 15, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2023-12-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Engmosevej 4, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2023-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engmosevej 4, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2023-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 21, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-21 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-04-21 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-02-15 tilføjes Direktion: Thomas Lindberg (direktør) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Direktion: Mogens Bomholt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-15 tilføjes Navne: COLLINA EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 fjernes Navne: COLLINA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-02-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 tilføjes Vedtægter: 2022-02-15 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Damgaard Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: DANAS HOLDING ApS, PLC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: HELLEBÆK INVEST ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Lindberg, Paul Preben Bretteville Lenzberg (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Mogens Bomholt Hansen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 21, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 21, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 21, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 21, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive aktivitet med udlejning af ejendomme og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-04 tilføjes Vedtægter: 2008-12-04 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-04-01)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkegårdsvej 21, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2008-02-14 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Damgaard Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-14 tilføjes Direktion: Mogens Bomholt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Legale ejere: HELLEBÆK INVEST ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2008-02-14 tilføjes Navne: COLLINA EJENDOMME A/S (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2008-02-14 tilføjes Reelle ejere: Mogens Bomholt Hansen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2008-02-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2008-02-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2008-02-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-02-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2008-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)