Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Fælledvej 8, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Bibranche: Anden telekommunikation (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Legale ejere: LF INVESTMENT ApS, VENTURE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Navne: COMENXA A/S (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Stiftere: VENTURE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2016-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-17 fjernes Bestyrelse: Anne Dorthe Hald Lloyd-Castello (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-03-17 fjernes Direktion: Anne Dorthe Hald Lloyd-Castello (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-03-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-01-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Høy (formand) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-05-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Høy (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-16 tilføjes Bestyrelse: Jesper Høy (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Bestyrelse: Lars Torpe Christoffersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af IT udstyr samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2010-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.530.000,00 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2010-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-12-31 tilføjes Vedtægter: 2010-12-31 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Legale ejere: LF INVESTMENT ApS, VENTURE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-18 tilføjes Bestyrelse: Lars Torpe Christoffersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 fjernes Bestyrelse: Steen Samuelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-03 tilføjes Bestyrelse: Steen Samuelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-28 fjernes Bestyrelse: Claus Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Bestyrelse: Bent Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-02 tilføjes Bestyrelse: Claus Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 fjernes Bestyrelse: Jakob Kirkegaard Kortbæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 767.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Bestyrelse: Jakob Kirkegaard Kortbæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-06 fjernes Bestyrelse: Jakob Kirkegaard Kortbæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Fælledvej 8, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-02-15 tilføjes Bestyrelse: Jakob Kirkegaard Kortbæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-15 tilføjes Bibranche: Anden telekommunikation (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-02-15 tilføjes Direktion: Anne Dorthe Hald Lloyd-Castello (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-02-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-15 tilføjes Navne: COMENXA A/S (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-02-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-02-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-15 tilføjes Stiftere: VENTURE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2008-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-22)