Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-19 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2015-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAAN ApS. (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2015-03-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BBHUG Holding ApS. (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AMT Ejendomme ApS. (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2018-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: BBHUB ApS. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-08-05 fjernes Revisor: KONGEVEJENS REVISION REGISTRERET REVISIONS ApS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelleborggade 9, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Trelleborggade 9, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelleborggade 9, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2014-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Redhavnsvej 9, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2014-09-15)
Den 2013-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Redhavnsvej 9, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2014-09-15)
Den 2013-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenosgade 3, st., 1616 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenosgade 3, st., 1616 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-18 tilføjes Direktion: Anders Holck Lykkebo Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller indirekte ved kapitalanbringelse i andre selskaber - at drive virksomhed med handel og udlejning samt konsulentvirksomhed, fortrinsvis indenfor filmbranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Legale ejere: Anders Holck Lykkebo Petersen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-02-18 tilføjes Navne: A. HOLCK HOLDING ApS (offentliggjort 2008-02-18)
Den 2008-02-18 tilføjes Reelle ejere: Anders Holck Lykkebo Petersen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-02-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-02-18 tilføjes Revisor: KONGEVEJENS REVISION REGISTRERET REVISIONS ApS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2008-02-18 tilføjes Stiftere: Anders Holck Lykkebo Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Vedtægter: 2008-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-18)
Den 2008-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)