Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2012-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 4-6, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-14 fjernes Direktion: Stephanie Maria Gatting Brændstrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-14 fjernes Kontaktoplysninger: miragegroup@email.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-14 fjernes Navne: MIRAGE GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Stiftere: Stephanie Maria Gatting Brændstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-25 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: miragegroup@email.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 4-6, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-14 tilføjes Direktion: Stephanie Maria Gatting Brændstrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er fotovirksomhed samt service (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Navne: MIRAGE GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Stiftere: Stephanie Maria Gatting Brændstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Vedtægter: 2008-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)