Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 759, 5462 Morud (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Bestyrelse: Sine Askov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Direktion: Thomas Liedicke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Navne: LIEDICKE BYG & MONTAGE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Stiftere: Thomas Liedicke, ASKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-25 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-07 fjernes Bestyrelse: Svante Askov Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Navne: LIEDICKE BYG & MONTAGE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 fjernes Navne: LIEBICKE BYG & MONTAGE ApS (offentliggjort 2008-02-14)
Den 2008-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-19 tilføjes Vedtægter: 2008-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 759, 5462 Morud (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-01 tilføjes Bestyrelse: Svante Askov Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Direktion: Thomas Liedicke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Navne: LIEBICKE BYG & MONTAGE ApS (offentliggjort 2008-02-14)
Den 2008-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Stiftere: Thomas Liedicke, ASKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)