Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dr. Marc Wucherer | 01.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Olaf Kanig | 31.05.2022 | formand |
Carsten Schousboe Sundman | 11.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sascha Kai Klett | 31.05.2022 | 30.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Olaf Kanig | 23.04.2020 | 30.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Fenkl | 11.02.2008 | 31.05.2022 | formand |
Achim Curd Rägle | 11.02.2008 | 31.12.2019 | bestyrelsesmedlem |