Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Direktion | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Navne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: LARS OLSEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: FUTURA HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: FUTURA HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Blomster Jewellery ApS (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Lars Olsen (direktør) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-07-01 fjernes Direktion: Rikke Brorson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Olsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 158, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 30, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-08-28 tilføjes Direktion: Rikke Brorson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-28 fjernes Direktion: Axel Lothar Schramm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: 3H Revision, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Revisor: 3H Revision, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 fjernes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, udleje og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Vedtægter: 2012-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2012-11-16)
Den 2012-11-09 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2012-11-16)
Den 2012-11-08 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2012-11-09 tilføjes Navne: BRORSONVEJ FREDERIKS ApS (offentliggjort 2012-11-09)
Den 2012-11-08 fjernes Navne: SCHRAMM BILER ApS (offentliggjort 2008-02-08)
Den 2012-11-09 fjernes Direktion: Frederik Mikkel Sieverts (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-03-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 30, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2008-02-07 tilføjes Direktion: Frederik Mikkel Sieverts (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Legale ejere: Blomster Jewellery ApS (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2008-02-07 tilføjes Navne: SCHRAMM BILER ApS (offentliggjort 2008-02-08)
Den 2008-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Stiftere: Blomster Jewellery ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-08)
Den 2008-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)