Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Byagervej 221, 8330 Beder (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Direktion: Torkild Hofman (direktør) (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-07 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-04-29 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Legale ejere: Torkild Hofman (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Navne: TORKILD HOFMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bendt Stendahl (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Stiftere: Torkild Hofman (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-04-29 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-04-28 tilføjes Direktion: Torkild Hofman (direktør) (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-13 fjernes Direktion: Torkild Hofman (direktion) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-28 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bendt Stendahl (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-13 fjernes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2014-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byagervej 221, 8330 Beder (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2010-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 38, 1., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2010-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 6, 1. tv., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for et eller flere selskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-28 tilføjes Vedtægter: 2009-09-28 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 6, 1. tv., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-07 tilføjes Direktion: Torkild Hofman (direktion) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2008-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-07 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Legale ejere: Torkild Hofman (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Navne: TORKILD HOFMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2008-02-07 tilføjes Stiftere: Torkild Hofman (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)