Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Bibranche | Binavne | ||||
Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterkær 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Direktion: Claus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-05 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Kontaktoplysninger: claus@gundso-rev.dk (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Legale ejere: Claus Nielsen (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Navne: JSV ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-09-30 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Reelle ejere: Claus Nielsen (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Stiftere: ARKITEKTGÅRDEN DK ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-06 tilføjes Direktion: Claus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2018-08-06 fjernes Direktion: Davut Coskun (direktør) (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2018-08-06 tilføjes Legale ejere: Claus Nielsen (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2018-08-06 fjernes Legale ejere: EGOINVEST ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Navne: JSV ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2018-08-05 fjernes Navne: JYLLINGE SPIL OG VIND ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Reelle ejere: Claus Nielsen (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2018-08-06 fjernes Reelle ejere: Oskar Krusegaard Nielsen, Elisabeth Krusegård Nielsen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Vedtægter: 2018-08-06 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2018-08-06 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-05 fjernes Binavne: JYLLINGE TIPSKIOSK ApS, JYLLINGE REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-12 tilføjes Direktion: Davut Coskun (direktør) (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-12-12 fjernes Direktion: Claus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-12 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2016-12-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-12 fjernes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Oskar Krusegaard Nielsen, Elisabeth Krusegård Nielsen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2016-09-19 tilføjes Vedtægter: 2016-09-19 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2016-09-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-09-30 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterkær 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2013-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingecentret 13, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-08-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-27 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2010-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af kiosk, detailhandel og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2010-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2010-08-26 tilføjes Vedtægter: 2010-08-26 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-30 fjernes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-27 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2009-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@gundso-rev.dk (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2009-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingecentret 13, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-08-09)
Den 2009-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterkær 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2008-03-10)
Den 2008-04-02 tilføjes Direktion: Claus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-02 fjernes Direktion: Gertrud Krusegård Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterkær 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2008-03-10)
Den 2008-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 101, 4., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-10 tilføjes Direktion: Gertrud Krusegård Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-10 fjernes Direktion: Munib Ahmed (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-10 tilføjes Navne: JYLLINGE SPIL OG VIND ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2008-03-09 fjernes Navne: JYLLINGE TIPSKIOSK ApS (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2008-02-25 tilføjes Direktion: Munib Ahmed (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-25 fjernes Direktion: Gertrud Krusegård Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-06 tilføjes Direktion: Gertrud Krusegård Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-06 fjernes Direktion: Mohammed Shahbaz Perveez (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-05 tilføjes Direktion: Gertrud Krusegård Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-05 fjernes Direktion: Gertrud Krusegård Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-25 tilføjes Navne: JYLLINGE TIPSKIOSK ApS (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2008-02-24 fjernes Navne: HVIDOVRE TIPSKIOSK ApS (offentliggjort 2008-02-05)
Den 2008-02-05 tilføjes Navne: HVIDOVRE TIPSKIOSK ApS (offentliggjort 2008-02-05)
Den 2008-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 101, 4., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-05 tilføjes Binavne: JYLLINGE TIPSKIOSK ApS, JYLLINGE REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2008-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2008-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-05 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2008-02-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2008-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2008-02-05 tilføjes Legale ejere: EGOINVEST ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2008-02-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2008-02-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2008-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2008-02-05 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 tilføjes Stiftere: ARKITEKTGÅRDEN DK ApS (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2008-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2008-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-26)