Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrich Danquardt Wiingreen | 10.04.2008 | 20.03.2009 | direktion |
Jørn-Ulrik Jørgensen | 01.04.2008 | 10.04.2008 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.01.2008 | 01.04.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Kurt Jensen | 24.06.2008 | 20.03.2009 | bestyrelse |
Ulrich Danquardt Wiingreen | 10.04.2008 | 20.03.2009 | bestyrelse |
Sanna Mari Suvanto-Harsaae | 10.04.2008 | 20.03.2009 | formand |
Uwe Koch | 10.04.2008 | 24.06.2008 | bestyrelse |