Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadegårdsparken 16, 3320 Skævinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-07 fjernes Navne: TOBIAS BREJNER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 fjernes Stiftere: Tobias Brejner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 fjernes Direktion: Tobias Brejner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 fjernes Revisor: PALLE FREDERIKSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadegårdsparken 16, 3320 Skævinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Direktion: Tobias Brejner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og obligationer, at eje og drive fast ejendom, samt at foretage anden finansiel investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Navne: TOBIAS BREJNER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Revisor: PALLE FREDERIKSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Stiftere: Tobias Brejner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Vedtægter: 2008-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)