Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Østergaard | 27.01.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Bubber Outzen | 27.01.2017 | 18.05.2017 | direktør |
Ole Østergaard | 01.09.2016 | 26.01.2017 | direktør |
Karsten Bubber Outzen | 12.11.2013 | 26.01.2017 | adm. dir |
Martin Michael Frederiksen | 01.02.2008 | 12.11.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Kok | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Storgaard | 01.07.2022 | formand |
Ole Østergaard | 19.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tom Elert Christensen | 12.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Sørensen | 19.01.2021 | 18.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Frey Birkmose | 30.11.2019 | 05.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lene Thirup Jensen | 30.11.2019 | 13.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Torben Storgaard | 06.02.2018 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Kok | 12.11.2013 | 30.06.2022 | formand |
Poul Henrik Søjberg | 12.11.2013 | 08.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Martin Michael Frederiksen | 01.02.2008 | 25.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Bubber Outzen | 01.02.2008 | 12.11.2013 | bestyrelsesmedlem |