Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Kontaktoplysninger | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 27, 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 27, 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2008-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: TORNVIG CHRISTENSEN MASKINER A/S. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2012-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TORNVIG EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2017-10-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: S Bjerggaard Holding ApS. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: T Fonnesbæk Holding ApS. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TORNVIG CHRISTENSEN MASKINER A/S. (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Marcus Tornvig Christensen (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 fjernes Reelle ejere: Lars Christian Marcus Tornvig Christensen (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-06-29 tilføjes Legale ejere: Tornvigs Holding 1 ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-06-29 fjernes Legale ejere: Tornvigs Holding 2 ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-06-28 fjernes Legale ejere: Tornvigs Holding 1 ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-03-01 tilføjes Legale ejere: Tornvigs Holding 1 ApS, Tornvigs Holding 2 ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-03-01 fjernes Legale ejere: Tornvigs Holding ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-01-10 tilføjes Legale ejere: Tornvigs Holding ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-01-10 fjernes Legale ejere: Lars Christian Marcus Tornvig Christensen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 27, 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2022-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerlindparken 44, 7400 Herning (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@tornvigmaskiner.dk (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerlindparken 44, 7400 Herning (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerlindparken 44, 7400 Herning (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-01-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerlindparken 44, 7400 Herning (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollund Byvej 3, 7400 Herning (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-08-10 tilføjes Revisor: Jan Juul Buskbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt formuepleje i øvrigt efter ledelsens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 tilføjes Vedtægter: 2009-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollund Byvej 3, 7400 Herning (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Direktion: Lars Christian Marcus Tornvig Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-23)
Den 2008-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Legale ejere: Lars Christian Marcus Tornvig Christensen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2008-01-24 tilføjes Navne: TORNVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2008-02-25)
Den 2008-01-24 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Marcus Tornvig Christensen (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2008-01-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-01-24 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Stiftere: Lars Christian Marcus Tornvig Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-25)
Den 2008-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)