Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 86, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Direktion: Johnny Gudmar Krabbe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Navne: ALICANTE PROPERTY INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Stiftere: Johnny Gudmar Krabbe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 86, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 4, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-12-08)
Den 2010-11-01 tilføjes Direktion: Johnny Gudmar Krabbe (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Direktion: Rikke Thorøe Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 4, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-12-08)
Den 2009-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvertoften 52, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-08 tilføjes Direktion: Rikke Thorøe Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Direktion: Anne Mette Bove (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejer andel i andre virksomheder og ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Vedtægter: 2009-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvertoften 52, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-30 tilføjes Direktion: Anne Mette Bove (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Navne: ALICANTE PROPERTY INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Stiftere: Johnny Gudmar Krabbe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)