Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CUBES SOFTWARE DANMARK A/S. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2021-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 32, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Bestyrelse: Ingelise Hansen (formand) (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Direktion: Jan Graversen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-30 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Hjemmeside: www.cubessoftware.dk (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: jan@cubes-software.com (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Legale ejere: JAN GRAVERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Navne: CUBES HOLDING A/S (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Reelle ejere: Jan Graversen (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Stiftere: Michael Kenneth Ege (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 32, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2019-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Firskovvej 23, 1., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 tilføjes Hjemmeside: www.cubessoftware.dk (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ingelise Hansen (formand) (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2019-01-01 fjernes Bestyrelse: Morvarid Fatemeh Mohammadi-Sabet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Jan Graversen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-31 fjernes Bestyrelse: Karsten Buttrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-31 fjernes Direktion: Karsten Buttrup (direktør) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-11 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2018-12-11 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CLAUS MELDGAARD GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jan@cubes-software.com (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Firskovvej 23, 1., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2017-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 14, 1., 2840 Holte (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-03 tilføjes Bestyrelse: Jan Graversen (formand) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2017-08-02 fjernes Bestyrelse: Jan Graversen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-03 tilføjes Direktion: Karsten Buttrup (direktør) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2017-08-03 fjernes Direktion: Jan Graversen (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-28 tilføjes Bestyrelse: Morvarid Fatemeh Mohammadi-Sabet (formand) (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-07-28 fjernes Bestyrelse: Michael Kenneth Ege (formand) (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-07-27 fjernes Bestyrelse: Morvarid Fatemeh Mohammadi-Sabet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-07-28 tilføjes Legale ejere: JAN GRAVERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2017-07-28 fjernes Legale ejere: AMAN ApS (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-07-27 fjernes Legale ejere: JAN GRAVERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-07-28 tilføjes Reelle ejere: Jan Graversen (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CLAUS MELDGAARD GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2015-10-26 fjernes Revisor: ReVision ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-01 tilføjes Bestyrelse: Morvarid Fatemeh Mohammadi-Sabet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 fjernes Bestyrelse: Michael Kenneth Ege (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-27 tilføjes Bestyrelse: Karsten Buttrup (formand) (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-04-27 fjernes Bestyrelse: Lars Jännes Larsen (formand) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage udvikling og salg af applikationer samt aktiviteter i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2014-12-29 tilføjes Navne: CUBES HOLDING A/S (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2014-12-28 fjernes Navne: CUBES SOFTWARE A/S (offentliggjort 2015-01-10)
Den 2014-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2014-12-29 tilføjes Vedtægter: 2014-12-29 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2014-11-12 tilføjes Bestyrelse: Lars Jännes Larsen (formand) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2014-11-12 fjernes Bestyrelse: Erik Lorenzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-12 tilføjes Direktion: Jan Graversen (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2014-11-12 fjernes Direktion: Michael Kenneth Ege (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-06 tilføjes Bestyrelse: Erik Lorenzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Direktion: Michael Kenneth Ege (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-06 fjernes Direktion: Jan Graversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2013-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2013-09-06 tilføjes Navne: CUBES SOFTWARE A/S (offentliggjort 2015-01-10)
Den 2013-09-05 fjernes Navne: CUBES SOFTWARE ApS (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2013-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2013-09-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-12 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2008-06-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-07 tilføjes Direktion: Jan Graversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 fjernes Direktion: Michael Kenneth Ege (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 14, 1., 2840 Holte (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Direktion: Michael Kenneth Ege (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2008-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-30 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2008-01-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Legale ejere: JAN GRAVERSEN HOLDING ApS, AMAN ApS (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2008-01-30 tilføjes Navne: CUBES SOFTWARE ApS (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2008-01-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2008-01-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2008-01-30 tilføjes Revisor: ReVision ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2008-01-30 tilføjes Stiftere: Michael Kenneth Ege (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2008-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-01)
Den 2008-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-15)