Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokken 73, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Bestyrelse: Kim Birch Olsen (formand) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Direktion: Peter Glarborg Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-03-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-18 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Legale ejere: Peter Glarborg Larsen, Kim Birch Olsen (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Navne: H.P. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Stiftere: Peter Glarborg Larsen, Kim Birch Olsen (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-05-19 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-05-19 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 fjernes Revisor: G & N BOGFØRINGSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 73, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Bestyrelse: Kim Birch Olsen (formand) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Direktion: Peter Glarborg Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering, finansiering og dermed beslægtet virksomhed, herunder holdingselskab for andre aktiviteter (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-03-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-18 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Legale ejere: Peter Glarborg Larsen, Kim Birch Olsen (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Navne: H.P. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Revisor: G & N BOGFØRINGSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Stiftere: Peter Glarborg Larsen, Kim Birch Olsen (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Vedtægter: 2008-01-18 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2008-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: BIRKOBYG A/S. (offentliggjort 2016-03-30)