Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Navne | Tegningsregel | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeløkkevej 42, 5450 Otterup (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Horseløkken 27, 5450 Otterup (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Vedtægter: 2015-11-09 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2014-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horseløkken 27, 5450 Otterup (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2014-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Laurbærvænget 5, 5270 Odense N (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentydelser indenfor software m.v. samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-11-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-11-04 tilføjes Navne: MTCO ApS (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-11-03 fjernes Navne: MTCO HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Vedtægter: 2014-11-04 (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2014-02-24 fjernes Revisor: E.L. Revision v/ Esther Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-22 tilføjes Revisor: E.L. Revision v/ Esther Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-22 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laurbærvænget 5, 5270 Odense N (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2008-01-29 tilføjes Direktion: Michael Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2008-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Legale ejere: Michael Johansen (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2008-01-29 tilføjes Navne: MTCO HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2008-01-29 tilføjes Reelle ejere: Michael Johansen (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2008-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Stiftere: Michael Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-31)
Den 2008-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)