Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-29 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Legale ejere: EGVANG HOLDING ApS, BÜCHLER HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Navne: DORTMUND CENTRUM II ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes ObligatoriskEmail: jj@hzj.dk (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Reelle ejere: John Büchler Bertelsen, Henrik Sommer Egvang (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Stiftere: PROPERTY VISION A/S (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-15 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-09-14 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-06-30 tilføjes ObligatoriskEmail: jj@hzj.dk (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Henrik Sommer Egvang (direktion) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2013-04-30 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2013-04-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2011-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søtoften 29, 8250 Egå (offentliggjort 2010-06-13)
Den 2010-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søtoften 29, 8250 Egå (offentliggjort 2010-06-13)
Den 2010-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søtoften 29, 8250 Egå (offentliggjort 2009-07-21)
Den 2009-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søtoften 29, 8250 Egå (offentliggjort 2009-07-21)
Den 2009-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 40, 8200 Århus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 40, 8200 Århus N (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-01-29 tilføjes Direktion: Henrik Sommer Egvang (direktion) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2008-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og handel med fast ejendom. (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-29 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Legale ejere: EGVANG HOLDING ApS, BÜCHLER HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Navne: DORTMUND CENTRUM II ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Reelle ejere: John Büchler Bertelsen, Henrik Sommer Egvang (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Stiftere: PROPERTY VISION A/S (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2008-01-29 tilføjes Vedtægter: 2008-01-29 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2008-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2008-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)