Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-19 fjernes Revisor: RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2015-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: HOTEL POSTGÅRDEN ApS. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2017-03-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Revisor: RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-17 tilføjes Legale ejere: Bent Petersen Wind (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2015-11-16 fjernes Legale ejere: Bent Petersen Wind (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Reelle ejere: Bent Petersen Wind (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 51, 7000 Fredericia (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2012-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Orla Lehmannsgade 10, 3. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-15 tilføjes Legale ejere: Bent Petersen Wind (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orla Lehmannsgade 10, 3. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-28 tilføjes Direktion: Bent Petersen Wind (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Navne: WINDUTH INVEST ApS (offentliggjort 2008-02-11)
Den 2008-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2008-01-28 tilføjes Revisor: RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Stiftere: Bent Petersen Wind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-11)
Den 2008-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)