Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Direktion: Finn Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Legale ejere: Finn Sørensen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Navne: FS-MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Reelle ejere: Finn Sørensen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Stiftere: Finn Sørensen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-10-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2017-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed samt investeringsvirksomhed og aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2013-10-11 tilføjes Navne: FS-MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2013-10-10 fjernes Navne: FS-MANAGEMENT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2008-01-30)
Den 2013-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2013-10-11 tilføjes Vedtægter: 2013-10-11 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2010-09-01 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2009-11-27 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-15 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-15 fjernes Revisor: REGNAR STAUGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Finn Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Finn Sørensen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Navne: FS-MANAGEMENT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2008-01-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Sørensen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: REGNAR STAUGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Stiftere: Finn Sørensen (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-13)